Christian Bernt Mejdahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ecokom v/Christian Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 4.152' DKK SØBORG KØL A/S (Nu: SK25082022 A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -3.205' DKK SØBORG KØL A/S (Nu: SK25082022 A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 6.222' DKK SØBORG KØL A/S (Nu: SK25082022 A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 16.033' DKK SØBORG KØL A/S (Nu: SK25082022 A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos SØBORG KØL A/S (Nu: SK25082022 A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af ECOKOM ApS (12 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2008 i Ecokom v/Christian Olsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Christian Bernt Mejdahl der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christian i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 17. februar 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 17. februar 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lønholt ApS
Ejerandel: 100% -
ECOKOM ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PharmaCold A/S
Via Lønholt ApS
Direktørposter (2)
-
ECOKOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2012 -
Lønholt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2021
Repræsentant (1)
-
Lønholt Frysebox
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
PharmaCold A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
Lønholt Frysebox
Tilknyttet som repræsentantDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
PharmaCold ApS (Nu: PharmaCold A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2022
Registreringsdato: 10.02.2022 -
Lønholt ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
28.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Direktør og Ejer
13.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.2017 - 10.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
16.02.2012 - 31.12.2015
Direktør
16.02.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Christian Bernt Mejdahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lønholt ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7' DKK. Gennem holdingselskabet Lønholt ApS har Christian derfor også andele i PharmaCold A/S (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian Bernt Mejdahl, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor SØBORG KØL A/S (Nu: SK25082022 A/S) kunne fremvise et overskud på 3.331' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor SØBORG KØL A/S (Nu: SK25082022 A/S) kunne fremvise et underskud på 3.205' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.986' DKK (PharmaCold ApS (Nu: PharmaCold A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.777' DKK (PharmaCold ApS (Nu: PharmaCold A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1' DKK (ECOKOM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Bjarne Nordbjerg.