Anders Guld
Erhvervsaktiv siden: | 18. feb. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Guld & Løvenholdt (Ejer) |
Største overskud: | 28' DKK Amager Snedkerhus IVS (Nu: Amager Snedkerhus ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -200' DKK Guld & Løvenholdt ApS (2023) |
Største egenkapital: | 52' DKK Amager Snedkerhus IVS (Nu: Amager Snedkerhus ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 439' DKK Guld & Løvenholdt ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Guld & Løvenholdt ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Guld & Løvenholdt (13 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2008 i Guld & Løvenholdt (tidligere Fotograf Anders Guld) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Anders Guld der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Anders i 13 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Amager Snedkerhus ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Guld & Løvenholdt ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Guld & Løvenholdt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2021
Tidslinje (9)
-
Fotograf Anders Guld (Nu: Guld & Løvenholdt) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Amager Snedkerhus IVS (Nu: Amager Snedkerhus ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
Amager Snedkerhus IVS (Nu: Amager Snedkerhus ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 29.09.2021
Registreringsdato: 29.09.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
18.02.2008 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
07.04.2016 - 05.04.2018
Reel ejer
07.04.2016 - 05.04.2018
Ejer
06.04.2018 - 29.09.2021
Ejer
30.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Amager Snedkerhus IVS (Nu: Amager Snedkerhus ApS) fremviste et overskud på 28' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Guld & Løvenholdt ApS fremviste et underskud på 200' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Kasper Løvenholdt.