Tommy Risager
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.000' DKK 'THAARUPS TØMRERFORRETNING A/S' (2015) |
Største underskud: | -419' DKK 'THAARUPS TØMRERFORRETNING A/S' (2014) |
Største egenkapital: | 1.756' DKK 'THAARUPS TØMRERFORRETNING A/S' (2021) |
Største gæld: | 3.994' DKK TØNDEN ApS (2014) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S (24 år 9 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1999 hos HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Tommy Risager i 24 år 9 måneder, før stoppet d. 29. december 2023.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor murere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 kunne vise et overskud på 902' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Udlejningsejendomme v/Tommy Risager
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 29.12.2023
Ejendomme (16)
Tidslinje (10)
-
'THAARUPS TØMRERFORRETNING A/S' (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023
Blå bog (fortsat)
Tommy har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2023 - 11.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.03.1999 - 29.12.2023
Bestyrelsesmedlem
29.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.01.2000 - 08.11.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Tommy Risager har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S der præsenterede et overskud på 902' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S der præsenterede et underskud på 371' DKK.
Tommy har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 9 måneder fra 1999 til 2023 hos HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 371' DKK (HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 819' DKK ('THAARUPS TØMRERFORRETNING A/S').
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 563' DKK (HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Malene Bennett Andreasen.