Tommy Teglgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Teglgaard Tag og Facade (Ejer) |
Største overskud: | 2.814' DKK TEGLGAARD TAG & FACADE ApS (2020) |
Største underskud: | -587' DKK TEGLGAARD TAG & FACADE ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.851' DKK TEGLGAARD HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 3.886' DKK TEGLGAARD TAG & FACADE ApS (2021) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TEGLGAARD TAG & FACADE ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af TEGLGAARD HOLDING ApS (11 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2008 i Teglgaard Tag og Facade i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Tommy Teglgaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tommy i 8 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TEGLGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TEGLGAARD TAG & FACADE ApS
Via TEGLGAARD HOLDING ApS -
TEGLGAARD EJENDOMME ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via TEGLGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TEGLGAARD TAG & FACADE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2012 -
TEGLGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
TEGLGAARD EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Mettes Begravelser ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
Mettes Begravelser ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.10.2019
Registreringsdato: 15.10.2019
Blå bog (fortsat)
Tommy har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.10.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.08.2013 - 22.12.2023
Reel ejer
08.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.09.2019 - 20.08.2022
Direktør
15.10.2019 - 01.09.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.11.2011 - 18.12.2017
Reel ejer
28.09.2012 - 18.12.2017
Ejerandel: 100%
Tommy Teglgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TEGLGAARD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.511' DKK. Gennem holdingselskabet TEGLGAARD HOLDING ApS har Tommy derfor også andele i TEGLGAARD TAG & FACADE ApS (100%) & TEGLGAARD EJENDOMME ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Tommy Teglgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor TEGLGAARD TAG & FACADE ApS kunne fremvise et overskud på 2.814' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TEGLGAARD TAG & FACADE ApS kunne fremvise et underskud på 587' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 94' DKK (TEGLGAARD EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 587' DKK (TEGLGAARD TAG & FACADE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.511' DKK (TEGLGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -42' DKK (TEGLGAARD TAG & FACADE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Morten Dobel Ammentorp.