Rasmus Drews
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | RASMUS DREWS (Ejer) |
Største overskud: | 34' DKK Moovy IVS (Nu: Moovy ApS) (2018) |
Største underskud: | -20' DKK Moovy IVS (Nu: Moovy ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 50' DKK Moovy IVS (Nu: Moovy ApS) (2022) |
Største gæld: | 7' DKK Moovy IVS (Nu: Moovy ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af RASMUS DREWS (16 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2008 i RASMUS DREWS i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rasmus Drews og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Rasmus nu bestreddet i 16 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor oversættelse og tolkning.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RASMUS DREWS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Moovy ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 25-33.33%
Tidslinje (6)
-
Moovy IVS (Nu: Moovy ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Moovy ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
Moovy IVS (Nu: Moovy ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2016 - 20.08.2024
Reel ejer
20.09.2016 - 01.10.2021
Ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Moovy IVS (Nu: Moovy ApS) kunne fremvise et overskud på 34' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Moovy IVS (Nu: Moovy ApS) kunne fremvise et underskud på 20' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Jonas Kvist Jensen.