Timm Højbjerg
Erhvervsaktiv: | 13. feb. 2008 - 30. nov. 2008 |
Karrieren startede hos: | Atlanter I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Højbjerg Film (1 år 6 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Timm Højbjerg. Første gang Timm var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2008 ved Atlanter I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jeanette Højbjerg at Timm Højbjerg stiftede Atlanter I/S den dag i februar 2008. Rollen som Ejer og Stifter havde Timm i 9 måneder, før fratrædelsen den 30. november 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen produktion af film og videofilm. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. november 2008.
Tidslinje (4)
-
Timm Media (Nu: Højbjerg Film) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Timm Media (Nu: Højbjerg Film) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.02.2023
Registreringsdato: 05.02.2023 -
Atlanter I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2008
Registreringsdato: 30.11.2008
Blå bog (fortsat)
Timm har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 2 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
05.02.2023 - 21.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.02.2008 - 30.11.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager