Lars-Emil Johansen
Karrieren startede hos: | AIR GREENLAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 331.327' DKK ROYAL GREENLAND A/S (2019) |
Største underskud: | -373.721' DKK GREENLAND MINERALS AND ENERGY (TRADING) A/S (Nu: Greenland Minerals A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 1.961.268' DKK ROYAL GREENLAND TRADING ApS (Nu: ROYAL GREENLAND SEAFOOD A/S) (2022) |
Største gæld: | 4.134.472' DKK ROYAL GREENLAND A/S (2023) |
Det startede for alvor for flere år siden ved AIR GREENLAND A/S (tidligere GRØNLANDSFLY A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars-Emil Johansen i 30 år 6 måneder, før stoppet den 3. juni 1991.
I dag arbejder virksomheden med ruteflyvning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 82.634' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
NAFWA S.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.06.2022
Tidslinje (47)
-
LEJO-Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
NAFWA S.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022 -
LEJO-Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2018
Registreringsdato: 01.04.2018
Blå bog (fortsat)
Lars-Emil har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.04.2018 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2001 - 13.07.2007
Bestyrelsesmedlem
01.10.2007 - 10.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.08.2009 - 21.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2010 - 27.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars-Emil har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 6 måneder fra 1960 til 1991 hos AIR GREENLAND A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 82.634' DKK (GRØNLANDSFLY A/S (Nu: AIR GREENLAND A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 334.952' DKK (ROYAL GREENLAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.905.071' DKK (ROYAL GREENLAND TRADING ApS (Nu: ROYAL GREENLAND SEAFOOD A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -397.678' DKK (GREENLAND MINERALS AND ENERGY (TRADING) A/S (Nu: Greenland Minerals A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lars-Emil' netværk er Hans August Aurelius Engelhardt.