Susanne Carow
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LJ TRANSPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Flyttefirma byskov (2 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2007 ved LJ TRANSPORT A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Carow i 9 måneder, før stoppet den 3. april 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 7. april 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Flyttefirma byskov
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Rejseforeningen Greve Sportsdykker Klub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022
Tidslinje (4)
-
Rejseforeningen Greve Sportsdykker Klub
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022 -
Flyttefirma byskov (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
LJ TRANSPORT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2008
Registreringsdato: 03.04.2008
Blå bog (fortsat)
Susanne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2007 - 03.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab