Thomas Wittorff
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DYRLÆGEGÅRDEN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.013' DKK Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.058' DKK Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Største gæld: | 3.972' DKK Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DYRLÆGEGÅRDEN I/S (16 år 9 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2007 i DYRLÆGEGÅRDEN I/S i hvervet som Ejer. Thomas Wittorff købte sig ind i virksomheden den 30. december 2007 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Thomas af: Flemming Koefoed og Pia Merete Ellekjær. Hvervet som Ejer har Thomas nu besiddet i 16 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DYRLÆGEGÅRDEN I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kaasegaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dyrlægegården Bornholm ApS
Via Kaasegaard Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Kaasegaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Dyrlægegården Bornholm ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Dyrlægegården Bornholm ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
Dyrlægegården Bornholm Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Kaasegaard Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
22.06.2023 - 05.01.2024
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
22.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
14.11.2023 - 11.12.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
02.01.2008 - 14.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Wittorff er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kaasegaard Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.682' DKK. Gennem sit holdingselskab Kaasegaard Holding ApS har Thomas dermed også andele i Dyrlægegården Bornholm ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Wittorff, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Dyrlægegården Bornholm ApS landede et overskud på 2.013' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.013' DKK (Dyrlægegården Bornholm ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.058' DKK (Dyrlægegården Bornholm ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.682' DKK (Kaasegaard Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Pia Merete Ellekjær.