Annika Waagstein Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2007 (17 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Terres ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 258' DKK SM Terres ApS (Nu: Terres ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -426' DKK AW Terres ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 26.064' DKK SM Terres ApS (Nu: Terres ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 5.671' DKK SM Terres ApS (Nu: Terres ApS) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Terres ApS (15 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2007 hos Terres ApS (tidligere SIMON M. MADSEN ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Annika Waagstein Madsen i 15 år 5 måneder, inden stoppet den 7. juli 2022.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor dyrkning af andre etårige afgrøder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et overskud på 258' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. januar 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KIROPRAKTISK KLINIK/RYGCENTER HORSENS I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AW Terres ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FAVIME ApS UNDER KONKURS
Via AW Terres ApS
Direktørposter (1)
-
AW Terres ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2018
Ejendomme (4)
Tidslinje (15)
-
Terres Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024 -
SIMON M. MADSEN ApS (Nu: Terres ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022 -
Terres Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.06.2019
Registreringsdato: 21.06.2019
Blå bog (fortsat)
Annika har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
15.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.04.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
21.06.2019 - 24.06.2024
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2007 - 07.07.2022
Reel ejer
01.05.2007 - 25.03.2018
Ejer
01.05.2007 - 26.03.2018
Reel ejer
26.03.2018 - 27.01.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
26.03.2018 - 15.04.2018
Ejerandel: 33,33%
Annika Waagstein Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AW Terres ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.967' DKK. Gennem sit holdingselskab AW Terres ApS har Annika dermed også andele i FAVIME ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Annika Waagstein Madsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor SM Terres ApS (Nu: Terres ApS) landede et overskud på 258' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor AW Terres ApS landede et underskud på 426' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Annika' netværk er Ingrid Vindriis.