Frederik Benjamin Mac Specht
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SPECHT & JORDAN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SPECHT & JORDAN A/S (6 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2004 ved SPECHT & JORDAN A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Frederik Benjamin Mac Specht i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen den 5. januar 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 5. januar 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Godsmag
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Godsmag (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023 -
Godsmag I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2013
Registreringsdato: 31.07.2013 -
SPECHT & JORDAN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2011
Registreringsdato: 05.01.2011
Blå bog (fortsat)
Frederik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 31.07.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2004 - 05.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab