René Lauth
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendomsselskabet Lauth & Kristensen I/S (Ejer) |
Største overskud: | 729' DKK DAN ELECTRIC ApS (Nu: R. LAUTH INVEST ApS) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.953' DKK DAN ELECTRIC ApS (Nu: R. LAUTH INVEST ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.231' DKK DAN ELECTRIC ApS (Nu: R. LAUTH INVEST ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DAN ELECTRIC ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af R. LAUTH INVEST ApS (15 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2008 ved Ejendomsselskabet Lauth & Kristensen I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Flemming Duelund Kristensen at René Lauth stiftede Ejendomsselskabet Lauth & Kristensen I/S den dag i januar 2008. Rollen som Ejer og Stifter havde René i 12 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2020.
Virksomheden opererede indenfor branchen parkering og vejhjælp mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
R. LAUTH INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DAN ELECTRIC ApS
Via R. LAUTH INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
R. LAUTH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2008
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
Ejendomsselskabet Lauth & Kristensen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
DAN ELECTRIC ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.01.2009
Registreringsdato: 09.01.2009 -
DAN ELECTRIC ApS (Nu: R. LAUTH INVEST ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.09.2008
Registreringsdato: 19.09.2008
Blå bog (fortsat)
René har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.01.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2009 - 30.03.2022
Reel ejer
31.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.01.2008 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor DAN ELECTRIC ApS (Nu: R. LAUTH INVEST ApS) fremviste et overskud på 729' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 729' DKK (DAN ELECTRIC ApS (Nu: R. LAUTH INVEST ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.953' DKK (DAN ELECTRIC ApS (Nu: R. LAUTH INVEST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 605' DKK (DAN ELECTRIC ApS).