Louise Alfred Ryberg
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Louise Ryberg (Ejer) |
Største overskud: | 1.181' DKK SMALL SHOES P/S (2015) |
Største underskud: | -562' DKK SMALL SHOES P/S (2014) |
Største egenkapital: | 2.895' DKK SMALL SHOES P/S (2023) |
Største gæld: | 3.833' DKK SMALL SHOES P/S (2019) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos SMALL SHOES P/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SMALL SHOES P/S (4 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2014 ved Louise Ryberg i hvervet som Ejer. Louise Alfred Ryberg købte virksomheden Louise Ryberg den 9. december 2014. Louise der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Louise i 4 måneder, før fratrædelsen den 13. april 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 13. april 2015.
Bestyrelsesposter (1)
-
SMALL SHOES P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.10.2019
Tidslinje (6)
-
Olga Carlsen P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2024
Registreringsdato: 27.09.2024 -
Dato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
Olga Carlsen P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023
Navnehistorik (2)
-
04.09.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 03.09.2024
Blå bog (fortsat)
Louise har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2023 - 27.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
09.12.2014 - 13.04.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Louise Alfred Ryberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved SMALL SHOES P/S der præsenterede et overskud på 626' DKK.
Louise har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 11 måneder fra 2019 til i dag hos SMALL SHOES P/S.
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Jonatan Ryberg Spang.