Rami Skytte Khazouh
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RK's Håndværkere v/Rami Khazouh (Ejer) |
Største overskud: | 161' DKK Dan Energy ApS (2023) |
Største underskud: | -53' DKK HANDY HOME IVS (Nu: HANDY HOME ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 231' DKK HANDY HÆNDER IVS (Nu: HANDY HÆNDER ApS) (2019) |
Største gæld: | 593' DKK Nørregade 64 ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos HANDY HÆNDER IVS (Nu: HANDY HÆNDER ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af HANDY HOME ApS (10 år 5 måneder) |
Det startede i 2007 hos RK's Håndværkere v/Rami Khazouh i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Rami Skytte Khazouh der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Rami i 3 år 1 måned, før stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HANDY HOME ApS
Ejerandel: 100% -
Dan Energy ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Direktørposter (2)
-
HANDY HOME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2014 -
Dan Energy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Dan Energy ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
Dan Energy ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
Verdensmøde Danmark 2022
Fratrådt som repræsentantDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023
Blå bog (fortsat)
Rami har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.06.2024 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.04.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
16.04.2014 - 28.09.2023
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
28.10.2021 - 30.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.02.2019 - 21.04.2020
Direktør
18.02.2019 - 21.04.2020
Ejerandel: 33,33%
Rami Skytte Khazouh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HANDY HOME ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 69' DKK. Gennem holdingselskabet HANDY HOME ApS har Rami derfor også andele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Rami Skytte Khazouh, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HANDY HÆNDER IVS (Nu: HANDY HÆNDER ApS) kunne fremvise et overskud på 85' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor HANDY HOME IVS (Nu: HANDY HOME ApS) kunne fremvise et underskud på 53' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 161' DKK (Dan Energy ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 35' DKK (Nørregade 64 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 225' DKK (Dan Energy ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 63' DKK (Nørregade 64 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rami' netværk er Richardt Hjermitslev Løgtholt Thomsen.