Frede Møller
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FM Consult v/Frede Møller (Ejer) |
Største overskud: | 2.990' DKK LABMODUL A/S (2018) |
Største underskud: | -3.351' DKK LABMODUL A/S (2022) |
Største egenkapital: | 7.495' DKK LABMODUL A/S (2019) |
Største gæld: | 22.411' DKK LABMODUL A/S (2014) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos LABMODUL A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LABMODUL A/S (12 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2007 hos FM Consult v/Frede Møller i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Frede Møller der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Frede i 8 år 8 måneder, inden stoppet den 31. august 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. august 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRM-Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LABMODUL A/S
Via FRM-Holding ApS
Direktørposter (1)
-
FRM-Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
LABMODUL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2011
Tidslinje (7)
-
FRM-Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.12.2018
Registreringsdato: 17.12.2018 -
FRM-Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2018
Registreringsdato: 17.12.2018 -
LABMODUL A/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.12.2018
Registreringsdato: 16.12.2018
Blå bog (fortsat)
Frede har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
22.01.2010 - 16.12.2018
Bestyrelsesmedlem
02.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
03.12.2007 - 31.08.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frede Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FRM-Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -252' DKK. Gennem sit holdingselskab FRM-Holding ApS har Frede dermed også andele i LABMODUL A/S (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Frede Møller, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor LABMODUL A/S landede et overskud på 2.990' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FRM-Holding ApS landede et underskud på 312' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 673' DKK (LABMODUL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.891' DKK (LABMODUL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -252' DKK (FRM-Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frede' netværk er Reidar Robdrup Rasmussen.