Victoria Kirstine Katerina Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Galleri Grønlund I/S (Ejer) |
Største overskud: | 49' DKK Butik No 51 ApS (2022-23) |
Største underskud: | -536' DKK Butik No 51 ApS (2020-22) |
Største egenkapital: | 35' DKK No51Kirstine ApS (2020-22) |
Største gæld: | 1.844' DKK Butik No 51 ApS (2020-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Butik No 51 ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lorelei Lee I/S (14 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2007 i Galleri Grønlund I/S (tidligere Galleri Grønlund I/S Victoria Kirstine Katerina Nielsen og Anne Merete Thora Nielsen) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Anne Merete Thora Nielsen at Victoria Kirstine Katerina Nielsen stiftede Galleri Grønlund I/S den dag i januar 2007. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Victoria i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 15. maj 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen kunsthandel og gallerivirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. maj 2010.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Lorelei Lee I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
No51Kirstine ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
Butik No 51 ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Butik No 51 ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
No51Kirstine ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023 -
Butik No 51 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023
Blå bog (fortsat)
Victoria har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer og Direktør
11.11.2020 - 27.02.2024
Ejer
31.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
11.11.2020 - 07.11.2023
Ejer
11.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.08.2020 - 27.01.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 15.05.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Victoria Kirstine Katerina Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn No51Kirstine ApS (100% ejerskab), som i 2020-22 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Gennem holdingselskabet No51Kirstine ApS har Victoria derfor også andele i & .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Victoria Kirstine Katerina Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Butik No 51 ApS kunne fremvise et overskud på 49' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-22 hvor Butik No 51 ApS kunne fremvise et underskud på 536' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Victoria' netværk er Anne Merete Thora Nielsen.