Magnus Wilstrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Komik Kompagniet v/Magnus Wilstrup (Ejer) |
Største overskud: | 1.834' DKK INTEAM ApS (2015) |
Største underskud: | -203' DKK Wilstrup & Co. ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.523' DKK INTEAM ApS (2015) |
Største gæld: | 1.660' DKK INTEAM ApS (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos INTEAM ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af WILSTRUP HOLDING ApS (9 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2008 i Komik Kompagniet v/Magnus Wilstrup (tidligere Communicater v/Magnus Wilstrup) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Magnus Wilstrup der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Magnus i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WILSTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Wilstrup & Co. ApS
Via WILSTRUP HOLDING ApS -
EHW Invest ApS
Via WILSTRUP HOLDING ApS -
Dansk Boligisolering ApS
Via WILSTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Wilstrup & Co. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2017 -
EHW Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2022 -
Dansk Boligisolering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2023 -
WILSTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
Wilstrup & Co. ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2017 -
Dansk Boligisolering ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Eggersgaard Roskilde & Holbæk ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
Eggersgaard Roskilde & Holbæk ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
Dansk Boligisolering ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2023
Registreringsdato: 04.01.2023
Blå bog (fortsat)
Magnus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
04.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
20.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
30.12.2014 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
17.05.2021 - 05.03.2024
Direktør
17.05.2021 - 15.02.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
17.10.2022 - 17.10.2022
Direktør
17.10.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Magnus Wilstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WILSTRUP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -180' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet EHW Invest ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Magnus Wilstrup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Wilstrup & Co. ApS landede et overskud på 309' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Wilstrup & Co. ApS landede et underskud på 203' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 328' DKK (INTEAM ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 151' DKK (WILSTRUP HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 518' DKK (INTEAM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -180' DKK (WILSTRUP HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Magnus' netværk er Patrick Ilsøe Eggersgaard.