Quang Tuan Do
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | T & T Trading I/S v/Johnny Nguyen og Quang Tuan Do (Ejer) |
Største overskud: | 3.364' DKK Anpartsselskabet af 1. marts 2017 (Nu: Mediehus Danmark ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -954' DKK Anpartsselskabet af 1. marts 2017 (Nu: Mediehus Danmark ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.018' DKK Anpartsselskabet af 1. marts 2017 (Nu: Mediehus Danmark ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 8.040' DKK Techinvest IVS (Nu: Techinvest ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos MEDIEHUS DANMARK ApS (Nu: Anpartsselskabet af 7. marts 2017) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af TDO Holding ApS (10 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2007 i T & T Trading I/S v/Johnny Nguyen og Quang Tuan Do med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Johnny Nguyen at Quang Tuan Do stiftede T & T Trading I/S v/Johnny Nguyen og Quang Tuan Do den dag i november 2007. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Quang i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TDO Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Techinvest ApS
Via TDO Holding ApS -
Mediehus Danmark ApS
Via TDO Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Techinvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2016 -
Mediehus Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2017 -
TDO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
PERSONALEEVENT ApS (Nu: Anpartsselskabet af 7. marts 2017)
Fratrådt som direktørDato: 16.03.2017
Registreringsdato: 16.03.2017 -
Anpartsselskabet af 1. marts 2017 (Nu: Mediehus Danmark ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2017
Registreringsdato: 01.03.2017 -
Techinvest IVS (Nu: Techinvest ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.07.2016
Registreringsdato: 15.07.2016
Blå bog (fortsat)
Quang har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
15.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.08.2016 - 25.11.2021
Ejerandel: 13,33% -
Reel ejer
27.11.2018 - 30.06.2020
Ejerandel: 33,33%
Quang Tuan Do er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TDO Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.207' DKK. Igennem holdingselskabet TDO Holding ApS har Quang derfor også ejerandele i Techinvest ApS (50-66.65%) & Mediehus Danmark ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Quang Tuan Do, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Anpartsselskabet af 1. marts 2017 (Nu: Mediehus Danmark ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.364' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Anpartsselskabet af 1. marts 2017 (Nu: Mediehus Danmark ApS) kunne offentliggøre et underskud på 954' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 211' DKK (TDO HOLDING IVS (Nu: TDO Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.207' DKK (TDO HOLDING IVS (Nu: TDO Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -599' DKK (Techinvest IVS (Nu: Techinvest ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Quang' netværk er Lasse Rostgård Andersen.