Peter Holm Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PHRMS BYG v/Peter Holm Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 13.698' DKK ELVERDAL A/S (Nu: ELVERDALS PROF DANISH PRODUCTS A/S) (2023) |
Største underskud: | -1.257' DKK ELVERDAL A/S (Nu: ELVERDALS PROF DANISH PRODUCTS A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 20.093' DKK ELVERDAL A/S (Nu: ELVERDALS PROF DANISH PRODUCTS A/S) (2023) |
Største gæld: | 22.482' DKK ELVERDAL A/S (Nu: ELVERDALS PROF DANISH PRODUCTS A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos ELVERDAL A/S (Nu: ELVERDALS PROF DANISH PRODUCTS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PHRMS BYG v/Peter Holm Larsen (16 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2007 hos PHRMS BYG v/Peter Holm Larsen (tidligere Safety View (SV) v/Peter Holm Larsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Peter Holm Larsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 16 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PHRMS BYG v/Peter Holm Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
ELVERDALS PROF DANISH PRODUCTS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2014 -
Thorsager Properties A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.12.2016 -
ELVERDALS PROPERTIES A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.09.2017
Tidslinje (16)
-
PETER HOLM LARSEN IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.05.2021
Registreringsdato: 11.05.2021 -
PETER HOLM LARSEN IVS
Fratrådt som direktørDato: 11.05.2021
Registreringsdato: 11.05.2021 -
ELVERDALS PROPERTIES A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2017
Registreringsdato: 19.09.2017
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
19.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2014 - 11.05.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2018 - 01.01.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Peter Holm Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos ELVERDAL A/S (Nu: ELVERDALS PROF DANISH PRODUCTS A/S) der præsenterede et overskud på 13.698' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos ELVERDAL A/S (Nu: ELVERDALS PROF DANISH PRODUCTS A/S) der præsenterede et underskud på 1.257' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 5 måneder fra 2014 til i dag hos ELVERDALS PROF DANISH PRODUCTS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.698' DKK (ELVERDAL A/S (Nu: ELVERDALS PROF DANISH PRODUCTS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19' DKK (Thorsager Properties A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.093' DKK (ELVERDAL A/S (Nu: ELVERDALS PROF DANISH PRODUCTS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 532' DKK (Thorsager Properties A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jens Bo Vitus Thorsager.