Trine Skotte
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skotte/Haakonsson/Malev I/S v/Trine Skotte, Lasse Haakonsson, Louise Skotte og Kenneth Malev (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af CPH Venture (1 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2008 i Skotte/Haakonsson/Malev I/S v/Trine Skotte, Lasse Haakonsson, Louise Skotte og Kenneth Malev med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Lasse Haakonsson, Louise Skotte, Kenneth Malev at Trine Skotte stiftede Skotte/Haakonsson/Malev I/S v/Trine Skotte, Lasse Haakonsson, Louise Skotte og Kenneth Malev den dag i januar 2008. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Trine i 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CPH Venture
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Copenhagen Venture I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
CPH Venture (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
Copenhagen Venture I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.05.2023
Registreringsdato: 11.05.2023
Blå bog (fortsat)
Trine har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.05.2023 - 30.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.01.2008 - 31.03.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager