Terese Hoffeldt
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hoffihearts v/Terese Hoffeldt (Ejer) |
Største overskud: | 1.055' DKK HOFFIHEARTS ApS (Nu: HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS) (2017) |
Største underskud: | -1.648' DKK HOFFIHEARTS ApS (Nu: HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 2.630' DKK HOFFIHEARTS ApS (Nu: HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS) (2021) |
Største gæld: | 5.071' DKK HOFFIHEARTS ApS (Nu: HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos HOFFIHEARTS ApS (Nu: HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS (15 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2008 hos Hoffihearts v/Terese Hoffeldt i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Terese Hoffeldt der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Terese i 1 år 4 måneder, før stoppet d. 30. juni 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen babyudstyrs- og børnetøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hoffihearts Holding ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS
Via Hoffihearts Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Hoffihearts Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2018 -
HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
HOFFIHEARTS ApS (Nu: HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.05.2018
Registreringsdato: 08.05.2018 -
Hoffihearts Holding ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2018
Registreringsdato: 08.05.2018 -
Hoffihearts Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.05.2018
Registreringsdato: 08.05.2018
Blå bog (fortsat)
Terese har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter og Ejer
24.06.2009 - 08.05.2018
Direktør og Reel ejer
24.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter og Ejer
01.02.2008 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Terese Hoffeldt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hoffihearts Holding ApS (ejer pt. 70%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -233' DKK. Gennem holdingselskabet Hoffihearts Holding ApS har Terese derfor også andele i HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Terese Hoffeldt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HOFFIHEARTS ApS (Nu: HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS) kunne fremvise et overskud på 1.055' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HOFFIHEARTS ApS (Nu: HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS) kunne fremvise et underskud på 1.648' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.343' DKK (HOFFIHEARTS ApS (Nu: HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 289' DKK (HOFFIHEARTS ApS (Nu: HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -233' DKK (Hoffihearts Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Terese' netværk er Torben Hoffeldt.