Nina Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selandia Advokater (Ejer) |
Største overskud: | 3.687' DKK PLASS DATA HOLDING A/S (2015-16) |
Største underskud: | -1.660' DKK PLASS DATA HOLDING A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 23.267' DKK PLASS DATA HOLDING A/S (2016-17) |
Største gæld: | 5.535' DKK Selandia Advokater P/S (2023) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos Selandia Advokater P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Selandia Advokater (18 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2006 hos Selandia Advokater (tidligere Ret & Råd Holbæk I/S) i hvervet som Ejer. Nina Nielsen købte sig ind i virksomheden den 1. januar 2006 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Nina af: Sten Sejr Rasmussen, Peter Ruhr Lundsager, Ole Vestergaard og 2 andre personer. Titlen som Ejer har Nina nu besiddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Selandia Advokater
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SNOP ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Selandia Advokater P/S
Via SNOP ApS
Direktørposter (1)
-
SNOP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Selandia Advokater P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S
Fratrådt som direktørDato: 09.05.2024
Registreringsdato: 09.05.2024 -
BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2024
Registreringsdato: 09.05.2024 -
BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.09.2021
Registreringsdato: 21.09.2021
Blå bog (fortsat)
Nina har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
22.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som direktionsmedlem -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.09.2021 - 09.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SNOP ApS landede et overskud på 635' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ENTREPRENØR JESPER K. JENSEN ApS landede et underskud på 1.136' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 635' DKK (SNOP ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 390' DKK (BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.900' DKK (Selandia Advokater P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.187' DKK (BORCHSVEJ 2 - 6. HOLBÆK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Nina' netværk er Sten Sejr Rasmussen.