Pia Strange Lorenzen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKINDERGADE/FIOLSTRÆDE. 1999 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 10.142' DKK K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN (2015) |
Største underskud: | -851' DKK K/S JERNBANEGADE 42, FREDERIKSSUND (2022) |
Største egenkapital: | 50.585' DKK K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN (2023) |
Største gæld: | 34.218' DKK K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos WISMANN PROPERTY CONSULT A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKINDERGADE/FIOLSTRÆDE. 1999 ApS (25 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1999 hos SKINDERGADE/FIOLSTRÆDE. 1999 ApS (tidligere IP 088 ApS) med titlen som Ejer. Pia Strange Lorenzen købte en part af virksomheden d. 15. april 1999 og havde dermed en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Pia af: Lars Wismann, Jørn Andersen, Karen Jarman Jørgensen og 4 andre personer. Titlen som Ejer har Pia nu bestreddet i 25 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 25 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SKINDERGADE/FIOLSTRÆDE. 1999 ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
JERNBANEGADE 42, FREDERIKSSUND, 2001 ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Hovedgaden 27A, Birkerød I/S v/Lars Wismann og Pia Strange Lorenzen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN
Via SKINDERGADE/FIOLSTRÆDE. 1999 ApS -
K/S JERNBANEGADE 42, FREDERIKSSUND
Via JERNBANEGADE 42, FREDERIKSSUND, 2001 ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
WISMANN PROPERTY CONSULT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2005
Tidslinje (8)
-
Hovedgaden 27A, Birkerød I/S v/Lars Wismann og Pia Strange Lorenzen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2007
Registreringsdato: 01.10.2007 -
WISMANN PROPERTY CONSULT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2005
Registreringsdato: 20.04.2005 -
WISMANN PROPERTY CONSULT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2005
Registreringsdato: 24.01.2005
Blå bog (fortsat)
Pia har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
15.04.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
15.04.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN kunne offentliggøre et overskud på 10.142' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor K/S JERNBANEGADE 42, FREDERIKSSUND kunne offentliggøre et underskud på 851' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.977' DKK (K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.585' DKK (K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 75' DKK (JERNBANEGADE 42, FREDERIKSSUND, 2001 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Lars Wismann.