Troels Møller Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2008 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | dot interactive v/Troels Villy Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 874' DKK Klarup Dyreklinik ApS (2019-20) |
Største underskud: | -193' DKK Klarup Dyreklinik ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.189' DKK AD19 Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.689' DKK Klarup Dyreklinik ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Klarup Dyreklinik ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af AD19 Holding ApS (5 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2008 hos dot interactive v/Troels Villy Larsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Troels Møller Larsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Troels i 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AD19 Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
AD19 Holding B ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Klarup Dyreklinik ApS
Via AD19 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
AD19 Holding B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
AD19 Holding B ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.10.2021
Registreringsdato: 19.10.2021 -
AD19 Holding B ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.10.2021
Registreringsdato: 19.10.2021 -
AD19 Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2019
Registreringsdato: 01.09.2019
Blå bog (fortsat)
Troels har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
06.08.2019 - 31.08.2019
Reel ejer
06.08.2019 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Troels Møller Larsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• AD19 Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.189' DKK.
• AD19 Holding B ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.189' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Troels Møller Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor AD19 Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 663' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor AD19 Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 149' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 540' DKK (Klarup Dyreklinik ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5' DKK (AD19 Holding B ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.189' DKK (AD19 Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 31' DKK (AD19 Holding B ApS).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Trine Møller Larsen.