Kenneth Stormoen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dempo Nails Denmark I/S v/Claus Søren Pedersen og Kenneth Stormoen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dempo Nails Denmark I/S v/Claus Søren Pedersen og Kenneth Stormoen (6 år 5 måneder) |
Det hele startede i 2007 ved Dempo Nails Denmark I/S v/Claus Søren Pedersen og Kenneth Stormoen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Claus Søren Pedersen at Kenneth Stormoen stiftede Dempo Nails Denmark I/S v/Claus Søren Pedersen og Kenneth Stormoen den dag i december 2007. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kenneth i 6 år 5 måneder, før stoppet den 10. maj 2014.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. maj 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gorgias Translation
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Gorgias Translation (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023 -
Units I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2019
Registreringsdato: 31.07.2019 -
Dempo Nails Denmark I/S v/Claus Søren Pedersen og Kenneth Stormoen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.05.2014
Registreringsdato: 10.05.2014
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 31.07.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2007 - 10.05.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager