Agrin Taher Jacoub
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Malerfirma A.J (Ejer) |
Største overskud: | 488' DKK AJ. Holding IVS (Nu: AJ. Holding ApS) (2022) |
Største underskud: | -228' DKK Rødovre-Autovask IVS (Nu: SAMS Malerfirma ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 645' DKK AJ. Holding IVS (Nu: AJ. Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 698' DKK Malerfirmaet A.J IVS (Nu: Malerfirmaet A.J ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Bella Bilpleje IVS (Nu: Bella Bilpleje ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af AJ. Holding ApS (5 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2018 hos Malerfirma A.J med titlen som Ejer. Agrin Taher Jacoub erhvervede virksomheden Malerfirma A.J d. 1. juli 2018. Agrin der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Agrin i 1 år 6 måneder, før stoppet d. 31. december 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AJ. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Malerfirmaet A.J ApS
Via AJ. Holding ApS
Direktørposter (2)
-
AJ. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2019 -
Malerfirmaet A.J ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2019
Tidslinje (7)
-
Rødovre-Autovask IVS (Nu: SAMS Malerfirma ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.03.2022
Registreringsdato: 09.03.2022 -
Malerfirma A.J (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Rødovre-Autovask IVS (Nu: SAMS Malerfirma ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019
Blå bog (fortsat)
Agrin har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
08.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
28.06.2019 - 09.03.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2018 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
08.02.2019 - 26.08.2019
Ejerandel: 50%
Agrin Taher Jacoub er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AJ. Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 645' DKK. Igennem holdingselskabet AJ. Holding ApS har Agrin derfor også ejerandele i Malerfirmaet A.J ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Agrin Taher Jacoub, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor AJ. Holding IVS (Nu: AJ. Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 488' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Rødovre-Autovask IVS (Nu: SAMS Malerfirma ApS) kunne offentliggøre et underskud på 228' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 100' DKK (Rødovre-Autovask IVS (Nu: SAMS Malerfirma ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 645' DKK (AJ. Holding IVS (Nu: AJ. Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -98' DKK (Rødovre-Autovask IVS (Nu: SAMS Malerfirma ApS)).