Thomas Hass Augustsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | PC-RÅDGIVNING I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ZEITGEIST DENMARK I/S (10 år 6 måneder) |
Det hele startede i 2007 ved PC-RÅDGIVNING I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Mathies Nissen Andersen at Thomas Hass Augustsen stiftede PC-RÅDGIVNING I/S den dag i september 2007. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 3 år 11 måneder, før stoppet den 31. august 2011.
Virksomheden opererede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Augustsen København
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
ZEITGEIST DENMARK I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
Augustsen København (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2020
Registreringsdato: 14.09.2020 -
ZEITGEIST DENMARK I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2011
Registreringsdato: 01.12.2011
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2011 - 31.05.2022
Reel ejer
23.01.2018 - 31.05.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
11.09.2007 - 31.08.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager