Dogan Çakir
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | DC Service v/Dogan Çakir (Ejer) |
Største overskud: | 1.098' DKK DD Service ApS (Nu: DD Installation ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -8' DKK Dogan Cakir Invest IVS (Nu: Dogan Cakir Invest ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.471' DKK DD - Service Invest IVS (Nu: DD - Service Invest ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 1.178' DKK DD - Service Invest IVS (Nu: DD - Service Invest ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos DD Service ApS (Nu: DD Installation ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af DC Service v/Dogan Çakir (11 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 2007 i DC Service v/Dogan Çakir i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Dogan Çakir der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Dogan i 11 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor kombinerede serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dogan Cakir Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NONSTOP varmepumpe ApS
Via Dogan Cakir Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Dogan Cakir Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
NONSTOP varmepumpe ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.01.2023
Registreringsdato: 27.01.2023 -
NONSTOP varmepumpe ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.01.2023
Registreringsdato: 27.01.2023 -
DD Service ApS (Nu: DD Installation ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2021
Registreringsdato: 23.11.2021
Blå bog (fortsat)
Dogan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
27.01.2023 - 27.01.2023
Reel ejer
27.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
08.03.2018 - 23.11.2021
Ejerandel: 49% -
Reel ejer
08.03.2018 - 23.11.2021
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
01.10.2007 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Dogan Çakir er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dogan Cakir Invest ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 833' DKK. Gennem sit holdingselskab Dogan Cakir Invest ApS har Dogan dermed også andele i NONSTOP varmepumpe ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Dogan Çakir, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor DD Service ApS (Nu: DD Installation ApS) landede et overskud på 1.098' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Dogan Cakir Invest IVS (Nu: Dogan Cakir Invest ApS) landede et underskud på 8' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dogan' netværk er Mustafa Yagmur.