Lars Skovbjerg Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 2006 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GAMMA TEAM A/S (Direktør) |
Største overskud: | 8.854' DKK GAMMA TEAM A/S (2023) |
Største underskud: | -10.254' DKK LASKSØ HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 11.958' DKK LASKSØ HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 11.404' DKK Pure Shots A/S (Nu: Datoselskabet af 11. juni 2024 A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Pure Shots A/S (Nu: Datoselskabet af 11. juni 2024 A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af LASKSØ HOLDING ApS (17 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 i GAMMA TEAM A/S (tidligere GAMMA TEAM DÆK & FÆLGE GROSSIST A/S) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Lars Skovbjerg Sørensen i 14 år 1 måned, inden stoppet d. 11. februar 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 8.854' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LASKSØ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GAMMA TEAM A/S
Via LASKSØ HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
GAMMA TEAM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2023 -
LASKSØ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
LASKSØ HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.02.2023
Registreringsdato: 24.02.2023 -
GAMMA TEAM A/S
Tilknyttet som direktørDato: 24.02.2023
Registreringsdato: 24.02.2023 -
LASKSØ HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.02.2021
Registreringsdato: 11.02.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
09.01.2007 - 11.02.2021
Ejer
09.01.2007 - Stadig aktiv
Direktør
24.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.12.2006 - 11.02.2021
Direktør
24.02.2023 - Stadig aktiv
Ejer
09.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via LASKSØ HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
24.01.2018 - 21.06.2019
Bestyrelsesmedlem
24.01.2018 - 05.07.2018
Direktør
24.01.2018 - 28.09.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.01.2018 - 13.09.2018
Reel ejer
24.01.2018 - 12.09.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2016 - 28.07.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor GAMMA TEAM A/S fremviste et overskud på 8.854' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor LASKSØ HOLDING ApS fremviste et underskud på 10.254' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.854' DKK (GAMMA TEAM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.682' DKK (GAMMA TEAM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 898' DKK (LASKSØ HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Stephan Matthias Warm.