Erik Kilstrup Povlsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | INSIGHTS INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.403' DKK INSIGHTS INTERNATIONAL A/S (2014) |
Største underskud: | -594' DKK INSIGHTS INTERNATIONAL A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.583' DKK INSIGHTS INTERNATIONAL A/S (2015) |
Største gæld: | 2.113' DKK INSIGHTS INTERNATIONAL A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos INSIGHTS INTERNATIONAL A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INSIGHTS INTERNATIONAL A/S (5 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2008 ved INSIGHTS INTERNATIONAL A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Kilstrup Povlsen i 5 år 11 måneder, før stoppet den 10. maj 2014.
I dag arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 104' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Erik Kilstrup Coach
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Company Health ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
Company Health ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 28.11.2023
Tidslinje (11)
-
Youshape ApS (Nu: Company Health ApS) (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.11.2023
Registreringsdato: 28.11.2023 -
Youshape ApS (Nu: Company Health ApS) (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2023
Registreringsdato: 28.11.2023 -
Beckergruppen ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023
Blå bog (fortsat)
Erik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
27.11.2023 - Stadig aktiv
Ejer og Bestyrelsesmedlem
28.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
17.05.2023 - 23.10.2023
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - 23.10.2023
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2008 - 10.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Camilla Damm-Frydenberg.