Anders Dannerfjord
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BLUEOFFICE SOLUTIONS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13' DKK VICH 5481 ApS (Nu: BLUEOFFICE SOLUTIONS ApS) (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 100' DKK VICH 5481 ApS (Nu: BLUEOFFICE SOLUTIONS ApS) (2014) |
Største gæld: | 24' DKK VICH 5481 ApS (Nu: BLUEOFFICE SOLUTIONS ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BLUEOFFICE SOLUTIONS ApS (2 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1998 ved BLUEOFFICE SOLUTIONS ApS (tidligere VICH 5481 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Anders Dannerfjord i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 8. marts 2001.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 13' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 19. marts 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bækkelund Bryg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Bækkelund Bryg (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
VICH 5481 ApS (Nu: BLUEOFFICE SOLUTIONS ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2001
Registreringsdato: 08.03.2001 -
VICH 5481 ApS (Nu: BLUEOFFICE SOLUTIONS ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.1998
Registreringsdato: 03.11.1998
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
21.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.11.1998 - 08.03.2001
Ejerandel: Intet ejerskab