David Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | Solborg Kiosk v/Fadi Sakka Amini (Ejer) |
Største overskud: | 942' DKK RB Business ApS (2022) |
Største underskud: | -163' DKK Vand-kilden ApS (2016) |
Største egenkapital: | 772' DKK RB Business ApS (2022) |
Største gæld: | 4.040' DKK RB Business ApS (2023) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos RB Business ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Solborg Kiosk v/Fadi Sakka Amini (4 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2007 i Solborg Kiosk v/Fadi Sakka Amini (tidligere Frederiksborg Kiosk v/Fadi Amini) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af David Schmidt der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred David i 4 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 27. juni 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RB Business ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
RB Business ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2024
Tidslinje (18)
-
RB Business ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
RB Business ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
Service Kompagniet ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024
Blå bog (fortsat)
David har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
04.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
25.10.2022 - 26.01.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
28.03.2018 - 20.08.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.10.2014 - 17.10.2014
Direktør
20.10.2014 - 21.10.2014
Direktør
23.10.2014 - 27.10.2014
Direktør
28.10.2014 - 22.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2007 - 27.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager