Marc Louis Sutton
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2007 (17 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Commercialized I/S v/Marc Louis Sutton & Mikael Østergaard Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 207' DKK I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS (2022) |
Største underskud: | -129' DKK I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS (2023) |
Største egenkapital: | 356' DKK I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS (2022) |
Største gæld: | 256' DKK I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MLS Productions (7 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2007 ved Commercialized I/S v/Marc Louis Sutton & Mikael Østergaard Nielsen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Mikael Østergaard Nielsen at Marc Louis Sutton stiftede Commercialized I/S v/Marc Louis Sutton & Mikael Østergaard Nielsen den dag i august 2007. Rollen som Ejer og Stifter bestred Marc i 11 måneder, før stoppet den 31. juli 2008.
Virksomheden opererede indenfor produktion af film og videofilm. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. juli 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MLS Productions
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Marc Louis Sutton Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS
Via Marc Louis Sutton Holding ApS
Direktørposter (2)
-
I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2019 -
Marc Louis Sutton Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021 -
Marc Louis Sutton Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021 -
Marc Louis Sutton Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021
Blå bog (fortsat)
Marc har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
26.11.2019 - 10.02.2020
Direktør og Reel ejer
26.11.2019 - Stadig aktiv
Ejer
11.02.2020 - 01.03.2021
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.08.2007 - 31.07.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Marc Louis Sutton er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Marc Louis Sutton Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 150' DKK. Igennem holdingselskabet Marc Louis Sutton Holding ApS har Marc derfor også ejerandele i I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Marc Louis Sutton, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS kunne offentliggøre et overskud på 207' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS kunne offentliggøre et underskud på 129' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 137' DKK (Marc Louis Sutton Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 129' DKK (I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 227' DKK (I SHOT AN ELEPHANT IN MY PYJAMAS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 150' DKK (Marc Louis Sutton Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marc' netværk er Jacob Møller.