Hans Jesper Langebæk
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 1994 (30 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | COPENHAGEN CAPACITY, FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG ERHVERVSFREMME (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.281' DKK FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN (Nu: ASKOVFONDEN) (2021) |
Største underskud: | -7.397' DKK FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN (Nu: ASKOVFONDEN) (2019) |
Største egenkapital: | 46.806' DKK FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN (Nu: ASKOVFONDEN) (2023) |
Største gæld: | 39.157' DKK FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN (Nu: ASKOVFONDEN) (2022) |
Flest årsværk: | 159 årsværk hos FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN (Nu: ASKOVFONDEN) (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Miljøpunkt Nørrebro (6 år 9 måneder) |
Det hele startede i 1994 i COPENHAGEN CAPACITY, FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG ERHVERVSFREMME i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Jesper Langebæk i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 3. februar 1997.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 3.047' DKK.
Tidslinje (8)
-
FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN (Nu: ASKOVFONDEN)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2013
Registreringsdato: 06.05.2013 -
Jesper Langebæk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2012
Registreringsdato: 31.08.2012 -
FORSTADSKONSULENTERNE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2011
Registreringsdato: 13.10.2011
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2008 - 06.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2007 - 31.08.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2008 - 13.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.06.1994 - 03.02.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 6 måneder fra 2008 til 2013 hos ASKOVFONDEN.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.198' DKK (FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN (Nu: ASKOVFONDEN)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.047' DKK (COPENHAGEN CAPACITY, FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG ERHVERVSFREMME).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.806' DKK (FONDEN SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN (Nu: ASKOVFONDEN)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.787' DKK (COPENHAGEN CAPACITY, FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG ERHVERVSFREMME).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Marina Bergen Jensen.