Ronni Burkarl
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | EDGE BOARDSHOP ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af EDGE BOARDSHOP ApS (2 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2010 hos EDGE BOARDSHOP ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Ronni Burkarl i 2 år 8 måneder, inden stoppet den 6. november 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Snedkeri Burkarl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Snedkeri Burkarl (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
Edge Supply IVS
Fratrådt som direktørDato: 11.08.2016
Registreringsdato: 11.08.2016 -
Edge Supply IVS
Tilknyttet som direktørDato: 26.08.2015
Registreringsdato: 26.08.2015
Blå bog (fortsat)
Ronni har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.08.2015 - 11.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.03.2010 - 06.11.2012
Direktør
30.11.2012 - 19.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab