Nina Amdi Carlsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2020 (4 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Brædstrup's altmuligmand (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DYRENES DAGS KOMITE (1 år 7 måneder) |
Det startede i 2020 hos Brædstrup's altmuligmand i rollen som Ejer. Nina Amdi Carlsen erhvervede virksomheden Brædstrup's altmuligmand d. 1. marts 2020. Nina der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Nina i 1 år 1 måned, før stoppet d. 31. marts 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kombinerede serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. marts 2021.
Tidslinje (2)
-
Brædstrup's altmuligmand (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021 -
Brædstrup's altmuligmand (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2020
Registreringsdato: 01.03.2020
Blå bog (fortsat)
Nina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.03.2020 - 31.03.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Nina' netværk er Ingeborg Mølbak.