Khawaja Vickass Ben Askari
Erhvervsaktiv: | 1. aug. 2007 - 31. mar. 2022 |
Karrieren startede hos: | Universal Enterprises I/S (Ejer) |
Største overskud: | 950' DKK Østerbro Køreskole ApS (Nu: Aplus vikarbureau ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -399' DKK Østerbro Køreskole ApS (Nu: Aplus vikarbureau ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 905' DKK Østerbro Køreskole ApS (Nu: Aplus vikarbureau ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 705' DKK Østerbro Køreskole ApS (Nu: Aplus vikarbureau ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Askari Køreskole (11 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2007 ved Universal Enterprises I/S (tidligere Universal Enterprises I/S v/Sh Mohammed Bilal Jamil & Khawaja Vickass Ben Askari) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Sh Mohammed Bilal Jamil at Khawaja Vickass Ben Askari stiftede Universal Enterprises I/S den dag i august 2007. Rollen som Ejer og Stifter bestred Khawaja i 1 år 6 måneder, før stoppet den 28. februar 2009.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med musik- og videooptagelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. februar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Askari Køreskole
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
SMASH'D ApS (Nu: Quality Cars ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
Østerbro Køreskole ApS (Nu: Aplus vikarbureau ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 24.03.2022
Registreringsdato: 24.03.2022 -
Østerbro Køreskole ApS (Nu: Aplus vikarbureau ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2022
Registreringsdato: 24.03.2022
Blå bog (fortsat)
Khawaja har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
05.07.2021 - 31.03.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2018 - 24.03.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.08.2007 - 28.02.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Østerbro Køreskole ApS (Nu: Aplus vikarbureau ApS) kunne fremvise et overskud på 950' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Østerbro Køreskole ApS (Nu: Aplus vikarbureau ApS) kunne fremvise et underskud på 399' DKK.