Rune Thomassen
Erhvervsaktiv siden: | 9. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOGINFO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 165.358' DKK ADVANSOR A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 385.909' DKK ADVANSOR A/S (2023) |
Største gæld: | 317.495' DKK ADVANSOR A/S (2023) |
Flest årsværk: | 289 årsværk hos ADVANSOR A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ADVANSOR A/S (4 år 6 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2000 hos TOGINFO A/S (tidligere SCANACOUSTIC A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Rune Thomassen i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 2. maj 2001.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor reparation af elektrisk udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. december 2011.
Bestyrelsesposter (1)
-
ADVANSOR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
ADVANSOR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2020
Registreringsdato: 05.03.2020 -
KINGSPAN MILJØCONTAINERE A/S (Nu: KINGSPAN MILJØCONTAINERE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.03.2013
Registreringsdato: 15.03.2013 -
Rune Thomassen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009
Blå bog (fortsat)
Rune har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.12.2009 - 15.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2007 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.12.2007 - 01.07.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.03.2006 - 01.07.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Kristian Østergaard Breitenbauch.