Anna Marie Kildegaard Høybye
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejerbækgaard v/Anna Marie Kildegaard Høybye (Ejer) |
Største overskud: | 2.167' DKK EJERBÆKGAARD STU IVS (Nu: EJERBÆKGAARD STU ApS) (2018) |
Største underskud: | -584' DKK EJERBÆKGAARD HØJGAARD ApS (2014) |
Største egenkapital: | 3.584' DKK EJERBÆKGAARD STU IVS (Nu: EJERBÆKGAARD STU ApS) (2019) |
Største gæld: | 2.221' DKK EJERBÆKGAARD HØJGAARD ApS (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos EJERBÆKGAARD STU IVS (Nu: EJERBÆKGAARD STU ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ejerbækgaard v/Anna Marie Kildegaard Høybye (17 år 8 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2007 hos Ejerbækgaard v/Anna Marie Kildegaard Høybye (tidligere Ejerbækgaard v/Anna Marie Kildegaard Høybye) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Anna Marie Kildegaard Høybye og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Anna nu besiddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor serviceydelser i forbindelse med husdyravl.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Ejerbækgaard v/Anna Marie Kildegaard Høybye
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EJERBÆKGAARD HØJGAARD ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
RIE HØYBYE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJERBÆKGAARD STU ApS
Via RIE HØYBYE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
RIE HØYBYE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2014
Tidslinje (6)
-
RIE HØYBYE HOLDING IVS (Nu: RIE HØYBYE HOLDING ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.06.2014
Registreringsdato: 25.06.2014 -
EJERBÆKGAARD HØJGAARD ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2014
Registreringsdato: 17.06.2014 -
RIE HØYBYE HOLDING IVS (Nu: RIE HØYBYE HOLDING ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 26.05.2014
Registreringsdato: 26.05.2014
Blå bog (fortsat)
Anna har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
26.05.2014 - Stadig aktiv
Ejer
25.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.03.2014 - 17.06.2014
Ejer
01.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Anna Marie Kildegaard Høybye er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RIE HØYBYE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 859' DKK. Gennem sit holdingselskab RIE HØYBYE HOLDING ApS har Anna dermed også andele i EJERBÆKGAARD STU ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Anna Marie Kildegaard Høybye, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor EJERBÆKGAARD HØJGAARD ApS landede et overskud på 645' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor EJERBÆKGAARD HØJGAARD ApS landede et underskud på 584' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.371' DKK (EJERBÆKGAARD STU IVS (Nu: EJERBÆKGAARD STU ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.317' DKK (EJERBÆKGAARD STU IVS (Nu: EJERBÆKGAARD STU ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 859' DKK (RIE HØYBYE HOLDING IVS (Nu: RIE HØYBYE HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anna' netværk er Ib Ejlif Larsen.