Anders Friis Øland
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dioder-Online I/S (Ejer) |
Største overskud: | 644' DKK Light Solutions ApS (2021) |
Største underskud: | -1.012' DKK Light Solutions ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.486' DKK Light Solutions ApS (2021) |
Største gæld: | 4.261' DKK Light Solutions ApS (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Light Solutions ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Light Solutions ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 i Dioder-Online I/S (tidligere Dioder-Online I/S v/Anders Friis Hansen og Stefan Mougaard Olsen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Stefan Mougaard Olsen at Anders Friis Øland stiftede Dioder-Online I/S den dag i juli 2007. Hvervet som Ejer og Stifter havde Anders i 8 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Light Solutions ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Light Solutions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Light Solutions ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
Light Solutions ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
SmartWallet IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.06.2018
Registreringsdato: 19.06.2018
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.12.2015 - 23.04.2024
Direktør
14.12.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.12.2015 - Stadig aktiv
Ejer
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
20.06.2016 - 19.06.2018
Direktør
01.07.2016 - 19.06.2018
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2013 - 11.10.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2007 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Light Solutions ApS fremviste et overskud på 644' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Light Solutions ApS fremviste et underskud på 1.012' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Stefan Mougaard Olsen.