Linda Stenberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MINIMII ApS (Direktør) |
Største overskud: | 201' DKK MINIMII ApS (2014) |
Største underskud: | -74' DKK LIGE HOLDING ApS (Nu: LIGE ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 303' DKK MINIMII ApS (2015) |
Største gæld: | 405' DKK MINIMII ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af LIGE ApS (9 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2009 hos MINIMII ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Linda Stenberg i 7 år 10 måneder, inden stoppet den 30. august 2017.
Dengang var virksomhedens branche indenfor industriel design og produktdesign. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 201' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. maj 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Minimii Production
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
LIGE HOLDING ApS (Nu: LIGE ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.06.2019
Registreringsdato: 11.06.2019 -
LIGE HOLDING ApS (Nu: LIGE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017 -
MINIMII ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2017
Registreringsdato: 30.08.2017
Blå bog (fortsat)
Linda har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
01.10.2009 - 11.06.2019
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
01.10.2009 - 30.08.2017
Bestyrelsesmedlem
22.03.2010 - 30.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor MINIMII ApS landede et overskud på 201' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor LIGE HOLDING ApS (Nu: LIGE ApS) landede et underskud på 74' DKK.