Joan Rask
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Flydebrikken (Ejer) |
Største overskud: | 2.487' DKK Fonden Hedehuset (2023) |
Største underskud: | -1.093' DKK Fonden Hedehuset (2017) |
Største egenkapital: | 11.708' DKK Fonden Hedehuset (2023) |
Største gæld: | 16.436' DKK Fonden Hedehuset (2023) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos Fonden Hedehuset (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HappyHorsePeople I/S (2 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2015 ved Flydebrikken som Ejer. Joan Rask købte virksomheden Flydebrikken den 1. august 2015. Joan der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Joan i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2017.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
HappyHorsePeople I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
Flydebrikken (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
HappyHorsePeople I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2016
Registreringsdato: 01.11.2016
Blå bog (fortsat)
Joan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.11.2016 - 30.06.2019
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.08.2015 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager