Martin Blandebjerg Kviatkowski
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KVIATKOWSKI HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 2.221' DKK KVIATKOWSKI HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -84' DKK Triton Diving ApS (2019) |
Største egenkapital: | 6.194' DKK KVIATKOWSKI HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 14.115' DKK SYDHAVSØERNES SØ-ENTREPRISE ApS (Nu: Tambour Towage A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Præstegården ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Triton Diving ApS (10 år 8 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2014 ved KVIATKOWSKI HOLDING ApS med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Martin Blandebjerg Kviatkowski nu bestreddet i 10 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.221' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KVIATKOWSKI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Triton Diving ApS
Via KVIATKOWSKI HOLDING ApS -
Kviat Invest ApS
Via KVIATKOWSKI HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Kviat Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2021 -
KVIATKOWSKI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2014
Repræsentant (1)
-
Gårdlauget Østerbrogade 13-31 m.fl .
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Præstegården ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Gårdlauget Østerbrogade 13-31 m.fl .
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.11.2023
Registreringsdato: 17.11.2023 -
Guldborgsund Bolig ApS (Nu: Kviat Invest ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 20.03.2021
Registreringsdato: 20.03.2021 -
Vordingborg Bugser A/S (Nu: Tambour Towage A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2021
Registreringsdato: 25.02.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
20.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
02.01.2014 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.02.2015 - 01.09.2015
Direktør
07.02.2015 - 29.06.2020
Reel ejer
16.05.2017 - 31.12.2017
Reel ejer
01.01.2018 - 01.01.2021
Bestyrelsesmedlem
29.06.2020 - 25.02.2021
Ejerandel: 50%
Martin Blandebjerg Kviatkowski er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KVIATKOWSKI HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.194' DKK. Igennem holdingselskabet KVIATKOWSKI HOLDING ApS har Martin derfor også ejerandele i Triton Diving ApS (100%) og Kviat Invest ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Martin Blandebjerg Kviatkowski, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KVIATKOWSKI HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.221' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Triton Diving ApS kunne offentliggøre et underskud på 84' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.221' DKK (KVIATKOWSKI HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.194' DKK (KVIATKOWSKI HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.208' DKK (Guldborgsund Bolig ApS (Nu: Kviat Invest ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Gitte Jensen.