Liv Thøger-Aldahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | Ildfugle v/Lone Thøger Møller-Jensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Hempels Kulturfond (Hempel Glasmuseum) (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2007 i Ildfugle v/Lone Thøger Møller-Jensen i rollen som Ejer. Liv Thøger-Aldahl erhvervede virksomheden Ildfugle v/Lone Thøger Møller-Jensen d. 1. september 2007. Liv der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer bestred Liv i 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. april 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. april 2008.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Ildfugle v/Lone Thøger Møller-Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2008
Registreringsdato: 30.04.2008 -
Ildfugle v/Lone Thøger Møller-Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2007
Registreringsdato: 01.09.2007
Blå bog (fortsat)
Liv har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2020 - 01.09.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.03.2020 - 12.08.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.09.2007 - 30.04.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Liv' netværk er Dagmar Helles Brendstrup.