Troels Løve Hannecke
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Supeo v/Troels Løve Hannecke (Ejer) |
Største overskud: | 3.210' DKK SUPEO ApS (2023) |
Største underskud: | -666' DKK SUPEO ApS (2016) |
Største egenkapital: | 4.136' DKK SUPEO ApS (2023) |
Største gæld: | 5.985' DKK SUPEO ApS (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos SUPEO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SUPEO ApS (11 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2007 ved Supeo v/Troels Løve Hannecke (tidligere Hannecke Consult v/Troels Løve Hannecke) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Troels Løve Hannecke der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Troels i 6 år, før stoppet den 30. juni 2013.
Virksomheden opererede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANNECKE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SUPEO ApS
Via HANNECKE HOLDING ApS -
Supeo IT ApS
Via SUPEO ApS
Direktørposter (3)
-
Supeo IT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2014 -
SUPEO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2013 -
HANNECKE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Avnoe IVS (Nu: Avnoe ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2020
Registreringsdato: 13.11.2020 -
Avnoe IVS (Nu: Avnoe ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.11.2020
Registreringsdato: 13.11.2020 -
Avnoe IVS (Nu: Avnoe ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.2018
Registreringsdato: 25.04.2018
Blå bog (fortsat)
Troels har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
29.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.06.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.04.2018 - 13.11.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.06.2007 - 30.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SUPEO ApS kunne fremvise et overskud på 3.210' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SUPEO ApS kunne fremvise et underskud på 666' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.210' DKK (SUPEO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.136' DKK (SUPEO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 111' DKK (IMPEN ApS (Nu: Supeo IT ApS)).