Michael Lund Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | mydesigns v/Michael Lund Mortensen (Ejer) |
Største overskud: | 44' DKK ReviewPilot ApS (2021) |
Største underskud: | -165' DKK Swizza ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 276' DKK MYDESIGNS ApS (2018) |
Største gæld: | 317' DKK Swizza ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ReviewPilot ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MYDESIGNS ApS (17 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2007 i mydesigns v/Michael Lund Mortensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Michael Lund Mortensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Michael i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
MYDESIGNS ApS
Ejerandel: 100% -
Holdingselskabet MLM ApS
Ejerandel: 100% -
PipiKay ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ReviewPilot ApS
Via Holdingselskabet MLM ApS
Direktørposter (3)
-
MYDESIGNS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2007 -
PipiKay ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2024 -
Holdingselskabet MLM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
PipiKay ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.01.2024
Registreringsdato: 07.01.2024 -
PipiKay ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.01.2024
Registreringsdato: 07.01.2024 -
Swizza ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.06.2019
Registreringsdato: 25.06.2019
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
07.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
28.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.05.2019 - 01.02.2023
Reel ejer
02.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,4% -
Reel ejer
21.01.2016 - 25.06.2019
Direktør
18.10.2017 - 25.06.2019
Ejerandel: 25%
Michael Lund Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holdingselskabet MLM ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 25' DKK. Gennem holdingselskabet Holdingselskabet MLM ApS har Michael derfor også andele i ReviewPilot ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Lund Mortensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor MYDESIGNS ApS kunne fremvise et overskud på 25' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Swizza ApS kunne fremvise et underskud på 165' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2' DKK (MYDESIGNS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29' DKK (ReviewPilot ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 84' DKK (ReviewPilot ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 25' DKK (Holdingselskabet MLM IVS (Nu: Holdingselskabet MLM ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Rikke Kastrup Mortensen.