Yassen Saleh Ahmad
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Silkeborg - Gruppen I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af BB Cykler (4 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2007 hos Silkeborg - Gruppen I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Azim Salehi, Kamal Sulaiman Zada at Yassen Saleh Ahmad stiftede Silkeborg - Gruppen I/S den dag i april 2007. Titlen som Ejer og Stifter havde Yassen i 1 år, inden stoppet den 5. maj 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden bygningsinstallationsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. oktober 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BB Cykler
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
BB Cykeler I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.05.2020
Registreringsdato: 19.05.2020 -
BB Cykler (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.05.2020
Registreringsdato: 19.05.2020 -
BB Cykeler I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.07.2017
Registreringsdato: 06.07.2017
Blå bog (fortsat)
Yassen har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
19.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.07.2017 - 19.05.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
19.04.2007 - 05.05.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager