Lilian Claudius Bergø
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Temasjov I/S v/Lilian Claudius Bergø & Pernille Lykke Olsson (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Festeriet v/Lilian Claudius Bergø (15 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2007 ved Temasjov I/S v/Lilian Claudius Bergø & Pernille Lykke Olsson med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Pernille Lykke Olsson at Lilian Claudius Bergø stiftede Temasjov I/S v/Lilian Claudius Bergø & Pernille Lykke Olsson den dag i maj 2007. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lilian i 6 måneder, før stoppet den 13. november 2007.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af andre varer i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. november 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Festeriet v/Lilian Claudius Bergø
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Festeriet v/Lilian Claudius Bergø (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2009
Registreringsdato: 01.03.2009 -
Festeriet I/S v/Lilian Claudius Bergø og Ingun Askham (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2009
Registreringsdato: 28.02.2009 -
Temasjov I/S v/Lilian Claudius Bergø & Pernille Lykke Olsson (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2007
Registreringsdato: 13.11.2007
Blå bog (fortsat)
Lilian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.11.2007 - 28.02.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.05.2007 - 13.11.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager