Peter Kock
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Helsingør el-service v/Peter Kock (Ejer) |
Største overskud: | 1.333' DKK Nordens El ApS (2022) |
Største underskud: | -175' DKK Nordens El Entreprise ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.587' DKK Nordens El ApS (2023) |
Største gæld: | 2.557' DKK Nordens El ApS (2022) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Nordens El ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Nordens El ApS (7 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2007 ved Helsingør el-service v/Peter Kock som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Kock der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Peter i 2 år, før fratrædelsen den 30. juni 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALBA Holding 2011 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Nordens El ApS
Via ALBA Holding 2011 ApS -
Nordens El Entreprise ApS
Via ALBA Holding 2011 ApS
Direktørposter (3)
-
ALBA Holding 2011 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2021 -
Nordens El ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2017 -
Nordens El Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Nordens El Entreprise ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
Kystens VVS ApS (Nu: Nordens El Entreprise ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021 -
NE Holding 2020 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.11.2020 - 26.01.2021
Reel ejer
10.11.2020 - 28.02.2024
Reel ejer
29.02.2024 - 31.03.2024
Reel ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Direktør
12.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
29.10.2020 - 26.01.2021
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
06.03.2017 - 29.10.2020
Reel ejer og Direktør
06.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2007 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Kock er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ALBA Holding 2011 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 108' DKK. Igennem sit holdingselskab ALBA Holding 2011 ApS har Peter dermed også ejerandele i Nordens El ApS (100%) og Nordens El Entreprise ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Kock, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Nordens El ApS fremviste et overskud på 1.333' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Nordens El ApS fremviste et underskud på 33' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 324' DKK (Nordens El ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28' DKK (Nordens El Entreprise ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.587' DKK (Nordens El ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12' DKK (Nordens El Entreprise ApS).