Linda Hauge Mathiassen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TreeBo IVS (Ejer) |
Største overskud: | 69' DKK Mateo IVS (2019) |
Største underskud: | -106' DKK Skovværk ApS (Nu: Lysthusbåd ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 386' DKK Skovværk ApS (Nu: Lysthusbåd ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 336' DKK Skovværk ApS (Nu: Lysthusbåd ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Skovværk ApS (Nu: Lysthusbåd ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rosensgade24 IVS (5 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2016 hos TreeBo IVS i hvervet som Ejer og Direktør. Linda Hauge Mathiassen købte virksomheden TreeBo IVS den 1. februar 2016. Linda der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Direktør havde Linda i 3 år, inden stoppet den 26. februar 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2016 viste et underskud på 16' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. februar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lysthusbåd ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Tidslinje (23)
-
Dit unikke bidrag (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.09.2022
Registreringsdato: 14.09.2022 -
Rosensgade24 IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.10.2021
Registreringsdato: 05.10.2021 -
Rosensgade24 IVS
Fratrådt som direktørDato: 05.10.2021
Registreringsdato: 05.10.2021
Blå bog (fortsat)
Linda har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.11.2019 - 14.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
31.05.2016 - 05.10.2021
Direktør
01.06.2016 - 05.10.2021
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
17.04.2020 - 06.07.2021
Ejer
07.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,2% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.09.2018 - 01.06.2020
Reel ejer
05.09.2018 - 10.04.2020
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.02.2016 - 26.02.2019
Direktør
01.09.2016 - 04.08.2017
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Mateo IVS landede et overskud på 69' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Skovværk ApS (Nu: Lysthusbåd ApS) landede et underskud på 106' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Linda' netværk er Asger Møller.